Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».
Comme l’indique l’organigramme ci-dessous (figure 10), la TRNEE dessert plusieurs parties prenantes, dont le Cabinet et les parlementaires, le ministre de l’Environnement, les décideurs fédéraux et les parties prenantes nationales qui s’intéressent à l’environnement et au développement durable. Ladite figure résume ce que chacune de ces parties prenantes attend de la TRNEE.
Figure 10 : Les parties prenantes de la TRNEE et ce qu’elles en attendent
Le cadre de mesure du rendement de la TRNEE, présenté ci-dessous à la figure 11, définit les indicateurs de rendement pour le seul résultat stratégique, ainsi que chaque résultat et extrant contribuant à ce résultat stratégique. Les principales sources de données sont au nombre de cinq :
Figure 11 : Le cadre de mesure du rendement de la TRNEE
(du 1er avril 2007 au 31 mars 2008)
Président
Glen Murray
Toronto (Ontario)
(jusqu’au 22 février 2008)
Président par intérim
Robert Page
Calgary (Alberta)
(depuis le 22 février 2008)
Vice-président
David Kerr
Toronto (Ontario)
(jusqu’en juin 2007)
Vice-présidente
Francine Dorion
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
(depuis le 4 juin 2007)
Janet Benjamin
North Vancouver (Colombie-Britannique)
Pauline Browes
Toronto (Ontario)
Elizabeth Brubaker
Toronto (Ontario)
(depuis le 29 janvier 2008)
Angus Bruneau
St. John’s (Terre-Neuve)
(depuis le 2 avril 2007)
David Chernushenko
Ottawa (Ontario)
Anthony Dale
Toronto (Ontario)
(depuis le 28 janvier 2008)
Richard Drouin
Montréal (Québec)
Robert Dubé
Montréal (Québec)
(depuis le 12 octobre 2007)
Timothy R. Haig
Oakville (Ontario)
Christopher Hilkene
Toronto (Ontario)
(depuis le 2 avril 2007)
Mark Jaccard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Stephen Kakfwi
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
(jusqu’au 15 février 2008)
Donald F. MacKinnon
Toronto (Ontario)
(depuis le 12 octobre 2007)
Ken McKinnon
Whitehorse (Yukon)
(depuis le 2 avril 2007)
Kerry Morash
Liverpool (Nouvelle-Écosse)
(démissionnée le 26 mars 2008)
Richard Prokopanko
Vancouver (Colombie-Britannique)
(depuis le 4 juin 2007)
Wishart Robson
Calgary (Alberta)
(depuis le 27 juin 2007)
Robert Slater
Ottawa (Ontario)
(depuis le 11 mai 2007)
Robert Sopuck
Sandy Lake (Manitoba)
(depuis le 12 octobre 2007)
Steve Williams
Calgary (Alberta)
(jusqu’au 7 avril 2007)
Jim McLachlan
TRNEE
Gestionnaire, Finances et contrats
344, rue Slater, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1R 7Y3
Tél. : 613-947-4507
Darlene Springall
TRNEE
Agente des rapports et de la planification intégrée
344, rue Slater, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1R 7Y3
Tél. : 613- 992-7183
________________________
Notes
1 En juin 2007, le SCT a approuvé des changements mineurs à l’AAP de la TRNEE dans le cadre de son initiative de mise à jour de sa Structure des ressources et des résultats de gestion (SRRG). Ces changements n’ont en rien modifié l’orientation ou l’attribution des ressources pour la Table ronde, et seront adoptés intégralement à des fins de production de rapports en 2008-2009.
2 Ces sondages ont été menés par Marbek Resource Consultants au nom de la TRNEE.
3 Pour des renseignements généraux sur la TRNEE et ses membres, consulter le site Web de l’organisme : http://www.nrtee-trnee.ca.